Prezidenti ČSLH
V době společného československého státu
- Jaroslav Potůček (1909 - 1911)
- Emil Procházka (1911 - 1913)
- Adolf Dušek (1913 - 1920)
- J. Říha (1920 - 1921)
- Jan Fleischmann (1921 - 1923)
- Karel Hartmann (1923)
- Adolf Dušek (1923 - 1925)
- Jan Fleischmann (1925 - 1927)
- J. Both (1927 - 1928)
- Adolf Dušek (1928 - 1931)
- Jaromír Citta (1931 - 1936)
- Rudolf Kraffer (1936 - 1946)
- Josef Loos (1946 - 1948)
- František Cvetler (1948 - 1949)
- Karel Klíma (1949 - 1954)
- František Kocvera (1954 - 1956)
- Vincenc Zeman (1956 - 1958)
- Karel Velebil (1958 - 1961)
- Zdeněk Andršt (1961 - 1980)
- Vladimír Kostka (1980 - 1988)
- Václav Říha (1988 - 1990)
- Miroslav Šubrt (1990 - 1991)
- Vladimír Šubrt (15. - 20.6.1991)
- Pavol Učen (20.6.1991 - úřadující místopředseda, od října 1991 předseda - 31.12.1992)
Po rozdělení Československa
- Vladimír Šubrt (1.1.1993 - 20.1.1994)
- Stanislav Burdys (20.1. - 26.11.1994 – zastupující místopředseda)
- Karel Gut (26.11.1994 - 26.6.2004)
- Vratislav Kulhánek (26.6.2004 - 21.6.2008)
- Tomáš Král (21. 6. 2008 - 18. 6. 2022)
- Alois Hadamczik (od 18. 6. 2022)